|
|
2005-07-06 - 2018-12-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sf. Nicolae, 62
|
|
|
|
2005-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 33, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1997-06-10 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 29
|
|
|
|
2013-11-05
Briceni, str. Karpişin Alexandr, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-10-28
Edineţ, str. Meseriaşilor, 12
|
|
|
|
1998-06-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1992-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 66/1, ap.(of.) 101
|
|
|
|
2012-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Basarabilor, 10
|
|
|
|
2001-01-26 - 2004-11-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1
|
|
|
|
2006-03-13 - 2008-09-29
Căuşeni, str. Viteazul Mihai, 13
|
|
|
|
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9/8/""A
|
|
|
|
2011-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 10
|
|
|
|
1998-06-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Băcioii Noi, 15
|
|
|
|
2008-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
2003-01-29 - 2021-09-30
Orhei, str. Hotin, 2
|
|
|
|
2002-07-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 14/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1995-04-27
Drochia, Sofia
|
|
|
|
2003-08-11 - 2020-10-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4/5
|
|
|
|
1996-02-14
Ungheni, str. Lacului, 1
|
|
|
|
1996-06-17 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 13, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-06-17 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 47, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1996-06-13 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2012-06-28
Rîşcani, Petruşeni
|
|
|
|
1994-02-11 - 2011-09-09
Edineţ, str. Miciurin, 11
|
|
|
|
2008-12-25
Edineţ, str. Independenţei, 19
|
|
|
|
1995-02-06
Leova, str. Independenţei, 23, ap.(of.) 60
|
|
|
|
2002-07-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7
|
|
|
|
1998-01-22 - 2023-12-29
Anenii Noi, str. Zorile, 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2002-05-02 - 2004-06-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2003-06-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 14
|
|
|
|
1998-03-12 - 2004-01-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Suvorov A., 48
|
|
|
|
1996-05-30 - 2002-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 11, ap.(of.) 102
|
|
|
|
1998-07-23
Nisporeni, Marinici
|
|
|
|
2002-07-11 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170
|
|
|
|
1999-10-27
Hînceşti, Fîrlădeni
|
|