Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-07-30 - 2024-03-27
Teleneşti, Nucăreni |
||
Administrator |
2012-08-15 - 2024-03-27
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
1999-08-05 - 2018-06-21
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
2010-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9 |
||
Administrator |
2014-03-28
Hînceşti |
||
Administrator |
2010-02-18
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
2014-11-04
Criuleni, str. Chişinăului, 7 |
||
Administrator |
2010-03-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 8/1, ap.(of.) 25 |
||
Lichidator Administrator |
1997-07-08 - 2018-08-17
Hînceşti, str. Chişinăului, 22 |
||
Administrator |
2004-03-29
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1997-07-02
Taraclia, str. Etnograf Piotr Caireac, 37 |
||
Administrator |
2008-01-25
Taraclia, str. Cara Veaceslav, 3 |
||
Administrator |
2010-03-23
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2013-10-09
Căuşeni, Florica |
||
Administrator |
2002-05-22 - 2018-03-28
Hînceşti, Pereni |
||
Administrator Lichidator |
2013-09-24
Ialoveni, Bardar |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-28 - 2018-09-11
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1998-05-18 - 2011-03-24
Glodeni, str. Stere C., 2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2003-02-27 - 2018-09-11
Criuleni, Mărdăreuca |
||
Administrator |
1998-10-20 - 2020-09-17
Teleneşti, str. Mioriţa, 9 |
||
Administrator |
1996-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 87/3, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2011-11-28
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator |
2017-06-21
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2012-10-02 - 2024-08-12
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2000-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2010-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Baltă Trifan, 2 |
||
Administrator |
2000-11-06
Taraclia, Salcia |
||
Administrator |
2007-07-24 - 2009-01-26
Cimişlia, Munteni |
||
Administrator |
2012-03-05
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 293 |
||
Lichidator Administrator |
2010-06-25 - 2018-11-21
Taraclia, str. Miciurin, 2 |
||
Administrator |
2010-10-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tricolorului, 37 |
||
Administrator |
1999-03-18 - 2018-09-03
Edineţ, Brînzeni |
||
Administrator |
2002-03-25 - 2018-06-21
Cimişlia, Dimitrovca |
||
Administrator |
2010-11-10
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 47 |
||
Administrator |
2010-11-17
mun. Chişinău, Brăila, str. Işnovăţ, 12 |