Agricultural services
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-01-23
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 6, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1993-12-28
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2000-06-29 - 2020-07-03
Floreşti, Sănătăuca |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-10 - 2008-09-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 72/5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Brâncoveanu Constantin, 32 |
||
Lichidator Administrator |
2008-12-01 - 2021-07-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 106 |
||
Lichidator Administrator |
2002-02-04
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator |
2010-07-09
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1997-11-24
Străşeni, Negreşti, str. Ştefan cel Mare, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2002-04-29 - 2005-10-17
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2000-10-26 - 2008-01-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9/2, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1999-04-08
Făleşti, Sărata Nouă |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-28 - 2017-04-03
Cantemir, Goteşti |
||
Lichidator Administrator |
2009-11-03 - 2021-07-14
Drochia, str. Gudanov Evghenii, 51 |
||
Administrator |
2007-02-19
Glodeni, Camenca |
||
Administrator |
2007-02-22 - 2017-02-20
Taraclia, Salcia |
||
Administrator |
2002-09-02 - 2017-04-05
Hînceşti, Stolniceni |
||
Lichidator Administrator |
2004-04-01 - 2017-06-12
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
2005-08-22 - 2019-05-16
Taraclia, Tvardiţa, str. Gagarin Iu., 34 |
||
Administrator |
2007-09-27
Criuleni, Maşcăuţi |
||
Administrator |
1998-02-26 - 2008-08-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 5 |
||
Administrator |
2008-10-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2000-11-07
Căuşeni, str. Tighina, 112 |
||
Administrator |
2004-01-28 - 2017-04-10
Hînceşti, Bujor |
||
Administrator |
2007-10-11
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2014-07-10 - 2024-08-29
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
1997-05-20 - 2016-12-13
Taraclia, str. 28 Iunie, 28 |
||
Administrator |
2014-02-21
Leova, Tomai |
||
Administrator |
1995-08-07 - 2016-01-15
Cahul, Doina |
||
Lichidator Administrator |
2001-03-05
UTA Găgăuzia, Gaidar |
||
Administrator |
1997-07-30 - 1999-09-24
Călăraşi, Păuleşti |
||
Administrator |
2017-09-13 - 2024-08-29
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2001-07-11 - 2017-04-05
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2002-02-11 - 2016-01-20
Călăraşi, Pituşca |
||
Lichidator Administrator |
1999-12-16 - 2019-03-28
Hînceşti, Caracui |