Fruit culture
Possible affiliates
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator |
2008-01-10
Ialoveni, Suruceni |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1 |
||
Administrator |
2009-12-29
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 161 |
||
Administrator |
2011-11-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2 |
||
Administrator |
2013-02-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2013-05-24 - 2019-05-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Puşkin A., 15, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2001-04-06 - 2020-11-11
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Sadoveanu M., 81 |
||
Administrator |
1999-04-14 - 2019-11-20
Drochia, Cotova |
||
Lichidator Administrator |
2014-04-25
Ocniţa, Frunză, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-21 - 2010-05-24
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
2008-04-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 36, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2008-10-20
mun. Chişinău, Dumbrava |
||
Administrator |
2006-11-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-16 - 2018-01-05
Orhei, Peresecina |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-03-29 - 2016-06-14
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2006-12-21
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2010-11-05
mun. Chişinău, Durleşti, str. Plopilor str-la 3, 10 |
||
Administrator |
1999-10-19 - 2016-07-29
Ocniţa, Otaci, str. Ştefan cel Mare, 148 |
||
Administrator |
2002-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 40, ap.(of.) 2,3 |
||
Administrator |
2014-01-13 - 2019-11-21
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
1999-06-29
Străşeni, Grebleşti |
||
Administrator |
2003-01-13
Criuleni, str. Koşevoi Oleg, 6 |
||
Administrator |
2008-07-02 - 2019-01-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2003-02-25 - 2019-11-21
Străşeni, Sireţi |
||
Lichidator Administrator |
2012-11-23 - 2021-11-04
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Ţepeş Vlad, 4 |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-12 - 2019-06-04
Bălţi, str. Feroviarilor, 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-11-08 - 2010-09-20
Basarabeasca, str. Marx Karl, 205/A |
||
Administrator |
2007-03-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pruncul, 4/1 |
||
Administrator |
2008-04-16
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
2000-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 410 |
||
Administrator |
2003-02-24
Orhei, str. 1 Mai, 55, ap.(of.) 15 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
Administrator |
2009-03-30
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 1/a |
||
Administrator Lichidator |
2006-06-09 - 2017-07-10
Străşeni, str. Miciurin, 5 |
||
Administrator |
1997-07-21
Străşeni, str. Stamati C., 11 |