Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-07-31
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-17 - 2024-05-23
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2000-12-13 - 2023-05-25
Şoldăneşti, Găuzeni |
||
Administrator |
2014-01-02
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2023-03-13
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1993-12-14 - 2023-03-12
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
1995-08-15 - 2023-03-10
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1995-02-22 - 2023-03-10
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 76 |
||
Administrator |
2015-02-23
Drochia, str. Ioan Vodă cel Viteaz, 68/A |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-10 - 2019-09-02
Drochia, str. 27 August, 1/A |
||
Administrator Lichidator |
2004-04-13
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2011-03-09 - 2023-03-13
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2006-09-29
Căuşeni, str. Decebal, 47 |
||
Administrator |
1995-08-10 - 2023-03-14
Nisporeni, str. Adam G., 16 |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2023-03-14
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 119 |
||
Administrator |
1996-06-18 - 2024-05-23
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2004-12-17
Briceni, Lipcani, str. Jukovski, 79 |
||
Administrator |
2007-02-21
Orhei, Piatra |
||
Administrator |
2007-10-30
Glodeni, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 6, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2001-02-08 - 2023-03-15
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
1995-07-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 271/A |
||
Administrator |
2007-02-01 - 2023-03-14
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2014-07-09 - 2023-08-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/6 |
||
Administrator Lichidator |
2004-06-01 - 2023-04-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 118 |
||
Administrator |
1998-01-16 - 2023-03-15
Şoldăneşti, str. Zorile |
||
Administrator |
2013-01-09
Sîngerei, str. Independenţei, 127, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1999-08-20 - 2023-03-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fecioarei, 9 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-17 - 2024-05-23
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 11 |
||
Administrator |
1994-09-08 - 2023-03-17
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator Administrator |
1997-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801 |
||
Lichidator Administrator |
2004-12-09 - 2023-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/2, ap.(of.) 62 |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-20 - 2023-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/8, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2004-08-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65 |
||
Administrator |
1992-07-20 - 2023-03-17
Hînceşti, str. Mateevici A., 14 |
||
Administrator |
1997-05-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 62/3, ap.(of.) 4 |