Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-02-16
Bălţi, str. Libertăţii, 5, ap.(of.) 7 |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-20
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Livezilor, 29/3, ap.(of.) 1/1 |
||
Administrator |
2000-04-25 - 2023-01-31
Edineţ, str. Independenţei, 116 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2013-10-30 - 2023-04-03
Cantemir, Ghioltosu |
||
Administrator |
2012-12-21
Orhei, str. Iachir I., 29/A/1 |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2024-02-06
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
1999-04-07 - 2023-02-03
Cantemir, Chioselia |
||
Lichidator Administrator |
2009-06-26 - 2023-02-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/6 |
||
Administrator |
2007-05-14 - 2023-03-23
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2010-02-03 - 2023-02-08
Şoldăneşti, str. Tinereţii, 6 |
||
Administrator |
1996-03-20 - 2023-02-02
Cimişlia, str. Decebal, 7 |
||
Administrator |
2003-02-03 - 2023-02-03
Bălţi, str. Tuhacevski, 9, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2005-06-29 - 2023-01-18
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 9, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2012-10-23 - 2023-01-26
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Pionerscaia, 9 |
||
Administrator Lichidator |
1994-09-05 - 2024-05-16
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 134 |
||
Administrator |
2004-05-26
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 12, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2004-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 127 |
||
Administrator |
2012-11-13
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/3 |
||
Administrator |
2008-06-26 - 2023-03-23
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2013-06-04
Drochia, str. Ghica-Vodă, 17 |
||
Administrator |
2008-01-15 - 2023-02-09
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
2000-09-15 - 2023-02-21
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2023-02-20
Drochia, str. Mateevici A., 32 |
||
Administrator |
2004-11-30 - 2023-02-20
Soroca, str. Renaşterii, 37 |
||
Lichidator Administrator |
2012-10-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 413 |
||
Lichidator Administrator |
2013-12-17 - 2023-02-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 21, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2023-03-24
Floreşti, Rădulenii Vechi |
||
Administrator |
2007-01-26 - 2023-02-16
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1998-07-27
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2013-10-31
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 7/1 |
||
Administrator |
2013-11-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/2, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1995-05-22 - 2023-02-09
Cahul, str. Stroescu V., 1 |
||
Administrator Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv Birou executiv |
1992-12-24
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2014-07-24 - 2021-08-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 61/5, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2013-06-27
Ialoveni |