Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-08-02
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 9, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2000-10-20 - 2020-07-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2002-03-07 - 2023-01-20
mun. Chişinău, Dumbrava, str. Cantemir D., 32 |
||
Administrator |
2008-01-26
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2010-12-15 - 2023-01-25
Briceni, str. Uzinelor, 24, ap.(of.) 58 |
||
Administrator |
2008-02-13
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2006-05-26 - 2023-01-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2006-08-07 - 2023-01-23
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2006-12-05 - 2023-01-23
Ialoveni, str. Creangă Ion, 4/1 |
||
Administrator |
2012-06-08 - 2023-01-23
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 10 |
||
Lichidator Administrator |
2004-03-22 - 2023-11-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2005-01-27
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Tereşkova, 4 |
||
Administrator |
2007-01-23
Criuleni, Oniţcani |
||
Administrator |
2008-03-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pelivan Ion, 15, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-05-08 - 2023-02-06
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2012-03-27 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 22/1, ap.(of.) CёM |
||
Administrator |
2014-07-23 - 2024-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Rareş Petru, 77/2 |
||
Administrator |
2003-02-14 - 2023-01-24
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
1997-04-24 - 2023-01-25
Orhei, str. Ciobanu Tamara, 10, ap.(of.) 9 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-17 - 2023-01-23
Drochia, str. Trandafirilor, 6 |
||
Administrator |
1995-07-21
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2011-09-15 - 2023-01-26
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 6/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2014-09-09 - 2023-01-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12, ap.(of.) 199 |
||
Administrator |
2000-03-23 - 2023-01-26
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2009-10-16 - 2023-01-26
Anenii Noi, Chirca |
||
Administrator |
2004-05-26
Glodeni, Iabloana |
||
Lichidator Administrator |
2007-06-28 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45 |
||
Lichidator Administrator |
2013-11-29 - 2023-01-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 47 |
||
Administrator |
1995-11-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 237 |
||
Administrator |
2012-01-11
mun. Chişinău, Truşeni, str. Gagarin Iu., 13 |
||
Administrator |
2004-05-11 - 2023-01-27
Ialoveni, Dănceni, str. Crăsescu V., 13 |
||
Administrator |
1996-11-01 - 2023-01-27
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2007-04-27
Bălţi, str. Aerodromului, 14/A |
||
Administrator |
2007-04-19 - 2023-01-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 77 |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2023-01-28
Cahul, str. Prospectul Republicii, 35 |