Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-22 - 2022-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-01-31
Bălţi, str. Alecsandri Vasile piaţa, 4 |
||
Administrator |
2003-10-30 - 2022-08-01
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator Comisia Comisia Comisia |
1995-12-11
Briceni, str. Prieteniei, 1 |
||
Administrator |
2002-06-14
Edineţ, Cupcini, str. Chişinău, 43 |
||
Administrator |
2010-07-19
Ştefan Vodă, Cioburciu |
||
Administrator |
2007-06-11
Leova, str. Luceafărul, 19 |
||
Administrator |
2005-04-26 - 2023-01-19
Drochia, str. Ghica-Vodă, 3 B |
||
Administrator |
2010-01-27
Făleşti, str. Pădurilor, 1 |
||
Administrator |
2011-07-06
Rezina, str. 27 August, 64 |
||
Administrator |
2012-12-11 - 2022-08-03
Căuşeni, Ursoaia, str. Lazo S. |
||
Administrator |
2003-01-31
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 170 |
||
Administrator |
2007-03-30 - 2023-01-19
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1994-03-17
Străşeni, Vorniceni, str. Eminescu Mihai, 15 |
||
Administrator Lichidator |
1997-08-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 7/9 |
||
Administrator |
2003-07-25
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2008-07-03
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2003-09-08 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 191 |
||
Lichidator Administrator |
2009-02-25 - 2022-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mirceşti, 7 |
||
Administrator |
2009-07-09 - 2022-08-04
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2006-05-25 - 2023-02-06
Ştefan Vodă, str. Frunze M., 10, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-12-17
Cahul, str. Mateevici Alexei, 10/b |
||
Administrator |
2008-07-08 - 2023-01-19
Anenii Noi, Varniţa, str. Pridnestrovschi str-la, 2 |
||
Administrator |
1996-12-11 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 25 let Moldavii, 39 |
||
Administrator Lichidator |
1997-12-19 - 2021-12-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2010-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 10 |
||
Administrator |
2000-10-24 - 2020-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 7 |
||
Administrator |
1995-08-16 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lomonosov M., 30 |
||
Administrator |
2005-06-20 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Jukov, 3 |
||
Administrator |
2006-08-30 - 2022-08-08
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
2005-09-12 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 93, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-16 - 2022-08-02
Taraclia, Sofievca |
||
Administrator |
1993-04-01 - 2023-03-06
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1996-07-23 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 143 |
||
Administrator |
1998-07-14
Soroca, Zastînca |