Transporturi rutiere de mărfuri
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2014-01-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 7/3, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2001-12-27 - 2022-06-02
Orhei, Selişte |
||
Administrator Lichidator |
1996-12-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 9/3 |
||
Administrator |
2004-11-17 - 2022-06-07
Taraclia, str. Novopazarscaia, 64 |
||
Administrator |
2005-06-10 - 2023-08-24
Floreşti, Prodăneşti |
||
Administrator |
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180 |
||
Administrator |
2006-07-06 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Damian L., 13 |
||
Administrator |
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2007-01-05 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2010-10-04 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 32 |
||
Administrator |
2012-06-22 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/3, ap.(of.) CĂM |
||
Administrator |
2004-02-05
Căuşeni, str. Pietre Vechi, 79 |
||
Administrator |
2005-12-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 191 |
||
Lichidator Administrator |
2000-12-01 - 2023-04-04
Bălţi, str. Decebal, 126 |
||
Administrator Lichidator |
2012-02-08 - 2022-11-21
Orhei, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 209 |
||
Administrator Lichidator |
2007-09-11 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Zăvoiului, 6/B, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1995-11-30
Soroca, str. Cosăuţului, 6 |
||
Administrator Lichidator |
1995-04-27 - 2022-06-08
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 8 |
||
Administrator |
2006-06-15 - 2022-06-09
Teleneşti, str. Frunze M., 13 |
||
Administrator |
2002-06-10 - 2023-08-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Halippa P., 2, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1992-11-20 - 2023-03-23
Căuşeni, Chircăieşti, str. Dacia, 28 |
||
Administrator |
2005-08-25 - 2022-06-10
Briceni, Corjeuţi |
||
Administrator |
2013-07-24
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 2 |
||
Administrator |
1992-11-12 - 2024-04-08
Rezina, str. Gogol, 29/B |
||
Administrator |
2010-11-10 - 2023-05-17
Bălţi, str. Konev Ivan, 44, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2007-02-22
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1992-12-17
Străşeni, str. Alecsandri Vasile, 72 |
||
Administrator |
2007-08-09 - 2022-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 127/A |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-25 - 2022-09-06
Sîngerei, str. Stadionului, 3 |
||
Administrator |
1994-06-24
Taraclia, str. Voczalinaia, 28 |
||
Administrator |
2000-03-06
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2005-09-09 - 2023-02-17
Făleşti, str. Gribov N., 64 |
||
Administrator Lichidator |
2003-08-19 - 2022-06-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 85 |
||
Administrator |
2002-07-31
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2011-12-09
Rîşcani, str. Independenţei, 2/L |