Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-05-14
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2010-07-27
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2010-09-23
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
2002-04-01 - 2018-09-13
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
1999-03-09
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2010-08-17
Ştefan Vodă, Copceac |
||
Administrator |
2010-11-08 - 2012-07-10
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1993-04-05 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
1993-03-29 - 2010-11-17
Ştefan Vodă, Căplani, str. Independenţei, 48 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2010-11-23
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
1993-01-20
Ştefan Vodă, str. Trandafirilor, 3, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator |
2006-01-27 - 2016-04-29
Ungheni, Bumbăta |
||
2003-01-17 - 2007-08-02
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 6 |
|||
Administrator |
2010-04-29
Călăraşi, Onişcani |
||
1993-03-12 - 2007-08-02
Donduşeni, Ţaul |
|||
Administrator |
2010-11-01
Călăraşi, str. Alecsandri Vasile, 9, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-11-23
Ungheni, str. Romană, 83 |
||
Administrator |
2010-11-23
Ungheni, str. Lacului, 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-03-02
Căuşeni, str. Unirii, 14, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2001-05-25 - 2024-01-29
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2004-07-09 - 2024-01-18
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
2003-04-14 - 2024-01-11
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
2003-05-16 - 2024-01-12
Taraclia, Hîrtop |
||
Administrator |
2016-11-11
Taraclia, Budăi |
||
Administrator |
2003-02-07 - 2018-11-21
Căuşeni, str. Trei Fîntîni, 4 |
||
Administrator |
2009-02-10
Orhei, Mîrzaci |
||
Administrator |
2011-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) of.203 |
||
Administrator |
2008-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 19/6, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
1999-02-17 - 2018-11-21
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Lazo S., 69 |
||
Administrator |
2002-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1996-08-28 - 2011-02-16
Anenii Noi, str. Tighina, 35 |
||
Administrator |
2007-07-06 - 2024-07-23
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2011-03-15
mun. Chişinău, Coloniţa |
||
Administrator |
2011-03-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2/1, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
2011-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 33/2, ap.(of.) 57 |