Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-12-15
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2014-10-01 - 2018-11-21
Căuşeni, str. Meşterul Stanciu, 17 |
||
Administrator |
2002-09-23
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 55 |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2018-11-21
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
2012-06-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Nucarilor, 39 |
||
Administrator |
2009-04-08
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
1999-07-03 - 2009-04-30
Sîngerei, str. Independenţei, 140, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2000-06-28 - 2018-01-26
Ungheni, Hîrceşti |
||
Administrator |
2009-09-15
Rîşcani, Corlăteni |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-16 - 2019-01-14
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2009-01-20 - 2011-12-06
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2009-02-03
Cahul, str. Puşkin A., 51 |
||
Administrator |
2009-03-06 - 2010-05-05
Cantemir, Vişniovca |
||
Administrator |
2009-06-12
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 120 |
||
Administrator |
2010-04-14
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 260 |
||
Administrator |
1996-06-13 - 2009-01-21
Edineţ, str. Gagarin Iu., 41 |
||
Administrator |
1999-02-25 - 2009-02-21
Donduşeni, Braicău |
||
Administrator |
1994-11-28
Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 2 |
||
Administrator |
1992-12-25 - 2009-05-21
Edineţ, str. Roşca Valentin, 147 |
||
Administrator |
2007-01-09 - 2017-07-14
Edineţ, Corpaci |
||
Administrator |
2009-07-14
Briceni, str. Independenţei, 35, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2009-08-06
Ocniţa |
||
Administrator |
2009-10-12
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator Lichidator |
2014-03-13 - 2024-07-10
Soroca, str. Popovici Anatol, 8/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2009-04-16
Hînceşti, Cărpineni, str. Glavan Boris, 75 |
||
Administrator Lichidator |
2001-09-17 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Gura Cotului, 7 |
||
Administrator Lichidator |
2006-02-16
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2009-06-10
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 104/A, ap.(of.) 44 |
||
Lichidator Administrator |
1999-10-29 - 2018-10-18
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
2009-01-16 - 2010-06-04
Teleneşti, Mîndra |
||
Administrator |
1999-03-05
Edineţ, Lopatnic |
||
Administrator |
2009-02-13 - 2010-10-08
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2009-02-20 - 2009-07-06
Rezina, Pereni |
||
Administrator |
2009-03-05
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2002-01-28
Căuşeni, Coşcalia, str. Independenţei, 41 |