Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2007-03-28 - 2016-05-24
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1996-10-10 - 2007-11-30
Orhei, str. Eminescu Mihai, 19, ap.(of.) 65 |
||
Administrator |
1999-02-23 - 2010-11-02
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Administrator |
2001-03-14 - 2019-06-25
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2000-12-28
Taraclia, Albota de Jos |
||
Lichidator Administrator |
1995-09-08 - 2007-12-12
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
2007-12-28
Orhei, Trebujeni |
||
Administrator |
2008-12-03
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2007-01-15
Soroca, str. Vaserman, 4 |
||
Administrator |
2007-01-17
Soroca, Iarova |
||
Administrator |
2007-03-13
Soroca, str. Constructorilor, 15 |
||
Administrator |
1999-08-05 - 2017-02-20
Edineţ, Chetroşica Nouă |
||
Administrator |
2007-08-01 - 2010-12-30
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2002-03-22 - 2024-05-10
Rezina, Sîrcova |
||
Administrator |
2011-03-10 - 2024-05-10
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2007-11-21
Soroca, Slobozia-Cremene |
||
Administrator |
2007-11-07
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2007-11-19 - 2011-08-12
Soroca, Egoreni |
||
Administrator |
2000-09-18 - 2020-01-22
UTA Găgăuzia, Cotovscoe, str. Molodiojnaia, 52 |
||
Administrator |
1994-11-10
Căuşeni, Căinari, str. Ştefan Vodă, 48 |
||
Administrator |
2007-02-07 - 2008-12-22
Ştefan Vodă, Slobozia, str. Cotovschi, 23 |
||
Administrator |
1999-03-26 - 2017-06-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ceucari, 12, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2006-06-27
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
2005-10-13 - 2016-05-10
Orhei, str. Floriilor, 14 |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-30 - 2013-04-25
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 11, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-10-04 - 2011-08-05
Ştefan Vodă, Talmaza |
||
Administrator |
2013-09-03
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
2007-11-23
Ştefan Vodă, Popeasca, str. Creangă Ion, 37 |
||
Administrator |
2004-08-01
Leova, Borogani |
||
Lichidator Administrator |
2007-01-23 - 2010-07-29
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2000-02-29
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
2007-02-05
Ungheni, Negurenii Vechi |
||
Administrator |
2012-03-14
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Vlasov Alexandr, 9 |
||
Administrator |
2004-07-08
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |
||
Administrator |
2015-01-06
Cimişlia, Ialpujeni |