Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2010-08-18 - 2017-06-09
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
1999-05-14 - 2024-03-22
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2006-12-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ipoteşti, 55 |
||
Administrator |
2004-06-08
Nisporeni, Cristeşti |
||
Administrator |
2014-09-04
Căuşeni, str. Traian, 9 |
||
Administrator |
2003-09-11 - 2018-05-16
Leova, Troiţa |
||
Administrator |
1998-11-10 - 2020-03-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 21/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14/2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2000-12-23 - 2017-09-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Dzerjinski, 2, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2015-01-06
mun. Chişinău, Cricova, str. Fîntînilor, 18 |
||
Administrator |
2007-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 89 |
||
Administrator |
2021-09-27
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator |
2015-09-22
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2002-09-03 - 2019-03-26
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
1998-10-29
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
2017-04-07
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2008-02-08
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-10 - 2018-11-19
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2002-01-30 - 2012-01-19
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
2000-03-22
Făleşti, str. Pieţii, 9 |
||
Administrator |
2004-11-24
Anenii Noi, Mereni, str. Independenţei, 41 |
||
Administrator Lichidator |
2010-11-17 - 2015-04-29
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
2004-09-06 - 2024-04-11
Taraclia, Hîrtop |
||
Administrator |
2012-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 1 |
||
Administrator |
1999-03-31 - 2024-04-10
Briceni, Trebisăuţi |
||
Administrator |
2005-02-17 - 2024-03-11
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2014-01-28
Orhei, Sirota |
||
Lichidator Administrator |
1994-12-14
Edineţ, str. Micle Veronica, 13 |
||
Administrator |
1999-06-04
Bălţi, str. Suceava, 3, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2020-01-21
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator Lichidator |
2010-09-10 - 2020-06-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 70/1, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2012-12-17
Căuşeni, Săiţi |
||
Administrator |
1993-09-29
Ungheni, str. Bălteni, 13 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2004-06-23 - 2016-07-27
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2004-06-23
Hînceşti, Negrea |