|
|
2006-09-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 1
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 4/1, ap.(of.) 144
|
|
|
|
2018-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 49/1, ap.(of.) 79
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 10/2, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-07-03 - 2018-05-14
Bălţi, str. 31 August, 22
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă, 72, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1999-05-21 - 2021-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 10, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-09-21 - 2019-10-17
Cahul, Alexandru Ioan Cuza
|
|
|
|
2014-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru Petru, 4/1, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2014-02-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 40, ap.(of.) 98
|
|
|
|
1993-01-26 - 2006-10-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 16
|
|
|
|
2014-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1992-09-23 - 2020-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 10/3, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2012-06-07
Ştefan Vodă, str. 31 August 1989, 10
|
|
|
|
1998-04-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 7, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1999-02-18
Bălţi, str. Kiev, 2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2006-09-07 - 2021-11-22
Ialoveni, Răzeni, str. Livezilor, 1
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/4
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/4, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2006-09-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 11/B, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 100
|
|
|
|
2014-09-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 78/4, ap.(of.) 408
|
|
|
|
2008-01-18 - 2016-09-16
Cahul, Manta
|
|
|
|
2013-07-24 - 2021-07-30
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 46
|
|
|
|
2008-02-26 - 2016-06-15
Cahul, str. Negruzzi C., 30, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2006-09-29 - 2007-10-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1992-10-01 - 2020-11-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 21
|
|
|
|
2005-05-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Livezilor, 86
|
|
|
|
2014-07-18 - 2022-05-17
Bălţi, str. Iablocikov Pavel, 46
|
|
|
|
2014-07-21
Ocniţa, Mereşeuca
|
|
|
|
1992-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 8, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2006-09-08
Ialoveni, Malcoci
|
|
|
|
2006-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2014-07-18
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 234
|
|