Розничная торговля на стендах и рынках
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-03-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2015-01-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ciorbă Toma, 32/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2015-01-22
Cantemir, Porumbeşti |
||
Administrator |
2015-02-05
Floreşti, Caşunca |
||
Administrator |
2007-05-11
Drochia, str. Libertăţii, 1 |
||
Administrator |
2014-04-08
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
1997-12-15 - 2019-09-05
Rîşcani, str. Solidarităţii, 61 |
||
Administrator |
1994-02-22 - 2019-09-12
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 11, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
2008-05-22 - 2024-03-29
Anenii Noi, str. Zagorodnaia, 45, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-10-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 12/10 |
||
Administrator |
2014-02-04
Soroca, str. Soltuz N., 8, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2024-03-28
Făleşti, str. Limbii Materne, 6, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2014-02-03
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
1998-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2007-01-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 1/1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-02-01 - 2024-04-01
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1993-02-25
Briceni, str. <, „.36 |
||
Administrator |
1995-02-21 - 1998-03-16
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
1995-02-24 - 1997-12-10
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
1995-02-28 - 1998-06-11
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-03-10 - 1998-06-11
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-03-28 - 1997-12-03
Briceni, Caracuşenii Noi |
||
Administrator |
1995-04-19 - 1998-04-22
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
1994-08-01 - 1998-01-28
Cahul, Colibaşi, str. Frunze M., 27 |
||
Administrator |
1995-03-17
Briceni, str. <, 10/1 |
||
Administrator |
1995-03-17
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-03-27
Briceni, Lipcani |
||
Administrator |
1996-02-02
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1995-01-19
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Ştefan cel Mare, 1 |
||
Administrator |
1996-07-10 - 2015-11-25
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 53 |