|
|
2000-10-16 - 2021-06-23
mun. Chişinău, Sîngera, str. Creangă Ion, 4
|
|
|
|
2000-12-11 - 2010-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 2
|
|
|
|
1997-05-21 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 8
|
|
|
|
2001-05-24 - 2022-05-18
Ocniţa, Otaci, str. Voitovici, 25
|
|
|
|
2000-11-10
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 1
|
|
|
|
2008-01-09 - 2022-05-24
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 81
|
|
|
|
2011-08-12 - 2022-05-23
Bălţi, str. Korolenko, 13
|
|
|
|
1998-10-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski Nicolai, 7, ap.(of.) 40
|
|
|
|
2013-05-28
Căuşeni, Baccealia
|
|
|
|
2008-09-03
Ştefan Vodă, Purcari
|
|
|
|
2013-04-18 - 2022-05-26
Orhei, Ciocîlteni
|
|
|
|
2015-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-07-01
Străşeni, Romăneşti
|
|
|
|
2000-03-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 172
|
|
|
|
1999-08-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182
|
|
|
|
1998-03-18 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 19/1, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2006-03-16 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 14/1, ap.(of.) 180
|
|
|
|
1999-04-05
mun. Chişinău, Codru, str. Sfîntul Petru, 16
|
|
|
|
2000-12-01 - 2023-04-04
Bălţi, str. Decebal, 126
|
|
|
|
1999-11-24 - 2022-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 30, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-08-10
mun. Chişinău, Truşeni, str. Russo Alecu, 16
|
|
|
|
1994-09-22 - 2022-06-09
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii, 3
|
|
|
|
2007-08-09 - 2022-06-14
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 127/A
|
|
|
|
1993-09-01 - 2023-09-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2001-07-30 - 2022-06-17
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 133
|
|
|
|
2007-04-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2000-10-16
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 149
|
|
|
|
1998-07-10 - 2022-06-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 8/1, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1999-05-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Dosoftei, 89
|
|
|
|
1998-09-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1
|
|
|
|
1993-08-12 - 2022-07-12
Ialoveni, str. Barbu Lăutaru, 5/1
|
|
|
|
2011-03-15 - 2023-01-04
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 35
|
|
|
|
2007-03-27
Ialoveni, Horodca
|
|
|
|
1992-11-27 - 2022-07-14
Ialoveni, str. Gagarin Iu., 2
|
|
|
|
2012-09-25
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 7
|
|