|
|
1996-09-27
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 143
|
|
|
|
1996-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 66, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1995-03-27 - 2024-06-04
Anenii Noi, Cobusca Nouă
|
|
|
|
1995-01-12 - 2024-05-14
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Pădurii, 4
|
|
|
|
1995-09-20
mun. Chişinău, Vatra, str. Livezilor, 8
|
|
|
|
1995-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 196/1, ap.(of.) 163
|
|
|
|
1993-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 87/2, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1995-03-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 7/3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1994-10-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 10/3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-12-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 17, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1995-04-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 206, ap.(of.) 147
|
|
|
|
1994-11-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Tofan Gheorghe, 4
|
|
|
|
1994-12-21 - 2024-07-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 45
|
|
|
|
1994-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo Serghei, 36, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-05-28
Ialoveni, str. Moldova, 2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1995-06-14 - 2024-06-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Blaga Lucian, 6
|
|
|
|
1995-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 10
|
|
|
|
1995-06-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 8, ap.(of.) 32
|
|
|
|
1995-05-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov Mihail, 51/1, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1995-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cupcea Valeriu, 80
|
|
|
|
1995-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 35, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 1
|
|
|
|
1995-04-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 69
|
|
|
|
1996-08-06
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
1996-06-04
Ialoveni, str. Dragomirna, 14
|
|
|
|
1996-11-06 - 2024-06-07
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 5/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1995-10-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 6, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1995-10-13
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov Nicolae, 4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2001-05-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lisabona, 2/1, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1996-05-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/1, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1993-01-28 - 2024-06-26
Drochia, Chetrosu
|
|
|
|
1993-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 97, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1994-04-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alexandrescu Grigore, 7, ap.(of.) 22
|
|
|
|
1995-02-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1994-12-27
mun. Chişinău, Tohatin
|
|