ŢURCANU SVETLANA
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-05-19 - 2022-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 3/A, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1999-10-12 - 2018-07-27
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2017-09-04
Hînceşti, str. Hâncu Mihalcea, 119 |
||
Administrator |
2015-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alessandro, 38, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2014-09-16
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2022-03-30
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
2023-01-27
Drochia, str. Sîrbu Elena, 17, ap.(of.) 23 |