|
|
2008-11-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 65, ap.(of.) 305a
|
|
|
|
2005-11-22 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir D., 1, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2015-01-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri V., 47
|
|
|
|
2004-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 37
|
|
|
|
2002-04-24 - 2023-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1998-02-27 - 2024-06-19
Orhei, str. Nistreană, 25
|
|
|
|
2002-10-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 16/2, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2013-08-06 - 2024-06-19
Orhei, str. Susleni, 14
|
|
|
|
2005-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2011-05-24 - 2023-07-05
Bălţi, str. Konev Ivan, 23, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2014-05-23 - 2023-07-05
Bălţi, str. Cehov, 80, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2005-03-31
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2010-04-08 - 2021-08-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 36/2
|
|
|
|
2011-02-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo Serghei, 36
|
|
|
|
2011-07-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Feredeului, 4
|
|
|
|
2007-03-29 - 2022-04-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3 etaj 5, ap.(of.) 54
|
|
|
|
1992-10-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Lupu Vasile, 6
|
|
|
|
1997-09-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 5/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2005-02-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 22, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2005-12-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
2007-06-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 7/1, ap.(of.) 62
|
|
|
|
2007-10-30 - 2021-01-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 208
|
|
|
|
2006-01-25 - 2022-08-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 293/B
|
|
|
|
2009-03-04
Sîngerei, Drăgăneşti
|
|
|
|
1999-04-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 506
|
|
|
|
2004-04-20
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Russo Alecu, 12
|
|
|
|
2014-08-07
mun. Chişinău, Cricova, str. Mircea cel Bătrîn, 3
|
|
|
|
2007-12-07 - 2011-05-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 84, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2007-12-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 25, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 97
|
|
|
|
2008-03-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 50, ap.(of.) 317
|
|
|
|
2012-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Mincu, 11, ap.(of.) 14
|
|
|
|
1992-10-23 - 2021-01-13
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Şvernik, 8
|
|
|
|
2008-10-28 - 2023-11-20
Orhei, Selişte
|
|