Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-11-27
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
1996-03-12 - 2000-01-26
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
1996-04-23 - 1999-10-22
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
1999-12-07
Floreşti, Ciripcău |
||
Administrator |
1996-12-16 - 2012-03-12
Soroca, Slobozia-Vărăncău |
||
Administrator |
1997-07-11
Soroca, str. Limba Română, 2 |
||
Lichidator Administrator |
1998-08-04 - 2009-09-16
Soroca, str. Budde Feofania, 34/A |
||
Administrator |
1992-08-26 - 2000-08-02
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
1999-10-27
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2003-04-16 - 2020-11-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1 |
||
Administrator |
2021-10-06
Ungheni, Negurenii Noi |
||
Administrator |
1997-09-16
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 106, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
1993-04-12 - 2000-01-27
Ungheni, Semeni |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-05 - 2010-01-29
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Lichidator Administrator |
1999-04-07 - 2006-10-30
Floreşti, Lunga |
||
Administrator |
2004-03-01
Cahul, Badicul Moldovenesc |
||
Administrator Lichidator |
1996-03-12 - 2008-10-03
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 22 |
||
Administrator |
1995-01-31 - 2008-11-24
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2024-02-05
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2001-05-14
Drochia, Petreni |
||
Administrator |
1998-08-12 - 2012-11-06
Edineţ, Stolniceni |
||
Administrator |
2003-02-25
Căuşeni, str. Dacia, 11 |
||
Administrator |
2021-03-10
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1999-03-24
Ştefan Vodă, Marianca de Jos, str. Florilor, 6 |
||
Administrator |
2001-08-29 - 2024-08-22
Cahul, Chioselia Mare |
||
Lichidator Administrator |
1999-06-30 - 2011-09-09
Ştefan Vodă, Ermoclia |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2001-01-23
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2002-09-10
Ştefan Vodă, Căplani, str. Ştefan cel Mare |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2002-04-11 - 2011-12-12
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ VALERIU GÎRLEA Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-11-24
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-17 - 2007-04-27
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
1999-09-28
Drochia, str. Ştefan cel Mare, 3/6 |
||
Administrator |
1992-05-25 - 2018-10-29
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 46 |
||
Administrator |
1997-01-31 - 2018-10-29
Cahul, str. Horelor, 9/g |
||
Administrator |
2019-08-08 - 2024-02-14
Nisporeni, Bolţun |