Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2016-04-14
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 48, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2018-06-12 - 2021-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 41/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-12-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/7, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2019-03-22
Soroca, str. Luceafărul, 2, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2017-05-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 2, ap.(of.) 116 |
||
Administrator |
2021-01-20
Soroca, Iorjniţa |
||
Administrator |
2019-04-09
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
2021-01-26
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
2019-04-24
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2019-05-15
Soroca, str. Burebista, 24 |
||
Administrator |
2019-05-20
Floreşti, Băhrineşti |
||
Administrator |
2019-05-22
Floreşti, Mărculeşti, str. 1 Mai, 39 |
||
Administrator |
2004-01-26 - 2024-09-10
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2021-02-08
Drochia, str. Ghica-Vodă, 7/4 |
||
Administrator |
2024-09-10
Ştefan Vodă, Volintiri |
||
Administrator |
2019-07-15
Soroca, Visoca |
||
Administrator |
2013-09-04
Căuşeni, Căinari |
||
Administrator |
2007-02-27
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator |
2007-08-01
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2019-07-23
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
2013-06-04
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
2019-02-26
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
2019-12-09
Ialoveni, Moleşti |
||
Administrator |
2021-03-16
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2019-08-01
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2019-08-09
Soroca, Vădeni |
||
Administrator |
2014-03-14
Sîngerei, str. Lermontov M., 20 |
||
Administrator |
2000-04-12
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2022-03-09
Rezina, Pecişte |
||
Administrator |
2017-05-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 267 |
||
Administrator |
2021-03-23
Floreşti, Prajila |
||
Administrator |
2019-03-25 - 2023-12-28
Sîngerei, Tăura Veche |
||
Administrator |
2019-08-09 - 2023-12-28
Sîngerei, Tăura Veche |
||
Administrator |
2019-09-13
Soroca, Hristici |
||
Administrator |
2003-09-17 - 2023-10-18
Edineţ, Rotunda |